Reports for Daniel Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Jost
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005738970, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chäs Chäller Zürich AG, in Zürich, CHE-228.309.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, S.0, Publ. 3475603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Roland, von Zürich, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altherr-Ebener, Patricia, von Wiler (Lötschen), in Chermignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michaels, Danièle, von Meiringen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohnlich, Susanne, von Arbon, in Mönchaltorf, Delegierte des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004900315, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kadervorsorge Kobag Holding, in Zürich, CHE-110.404.871, Stiftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573514).
Name neu:
Kadervorsorge Kobag Holding in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde (BVS) vom 19.02.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Roland, von Zürich, in Genève, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altherr-Ebener, Patricia, von Wiler (Lötschen) und Zürich, in Crans-Montana, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chermignon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Martin, von Köniz, in Niederglatt, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3475603, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Chäs Chäller Zürich AG, in Zürich, CHE-228.309.184, Niederdorfstrasse 46, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Ein- und Verkauf, Vertrieb und Zubereitung von Lebensmitteln, Getränken und Mahlzeiten - insbesondere von Käse-, Molkerei- und Frischprodukten - und von damit zusammenhängenden Waren aller Art an Endverbraucher und Verteiler sowie die Führung von entsprechenden Betrieben und Einrichtungen. Sie kann in diesem Zusammenhang auch Dienstleistungen erbringen, Konzepte und Modelle ausarbeiten und vermarkten, elektronische Daten austauschen und alle mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte durchführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie sich in jeder Form an gleichartigen, verwandten und anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Ferner kann sie für sich und für Dritte Patente, Lizenzen, Urheberrechte, Wertschriften und andere Kapitalanlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax sofern alle Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Publikationsorgan.
Eingetragene Personen:
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Roland, von Zürich, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altherr-Ebener, Patricia, von Wiler (Lötschen), in Chermignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.