Reports for Danielle Jordan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Danielle Jordan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6582914, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Beateck AG, in Zürich, CH-020.3.903.002-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 33, Publ. 5614198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordan, Danielle, von Fischbach, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordan, Ursula, von Carrouge VD, in Goumoëns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mermod, Eric, von Ormont-Dessous, in Ormont-Dessous, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Valais
Les Coccinelles SA immobilière, précédemment à S i o n, immeubles, etc... (FOSC du 18.09.1997, no 179, p. 6885). Statuts originaires du 12.08.1955 modifiés le 05.11.1996.
Modification des statuts:
28.10.1999.
Nouveau siège:
M a r t i g n y .
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie SA, avenue de la Gare 58, 1920 Martigny.
Adresse postale:
c/o Investissements Fonciers SA, chemin de la Joliette 2, 1006 Lausanne.
But:
achat, vente, construction, transformation, location, gérance et, en général, la mise en valeur de propriétés immobilières.
Capital-actions:
CHF 50 000.
Capital-actions libéré:
CHF 50 000.
Actions:
50 actions de CHF 1000 au porteur.
Organe de publication:
FOSC. Statuts conformes au nouveau droit de la SA.
Inscription ou modification de personnes:
de Jamblinne, Arnaud, citoyen belge, à Genève, président, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Frioud, Eric, de Rossens FR, à Sullens, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Jordan, Danielle, de Fischbach, à Pully, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Prod'hom, Philippe, de Montherod, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Tenthorey, Serge, de Dompierre VD, à Montherod, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Société fiduciaire «Lemano», à Lausanne, organe de révision [comme précédemment]
Commercial Registry Office Valais
S.I. Les Condémines S.A. Sion, précédemment à S i o n, immeubles, etc... (FOSC du 18. 09.1997, no 179, p. 6885). Statuts originaires du 29.09.1961 modifiés les 21.07.1986 et 05.11.1996.
Modification des statuts:
28.10.1999.
Nouvelle raison sociale:
S.I. Les Condémines S.A.
Nouveau siège:
M a r t i g n y.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie SA, avenue de la Gare 58, 1920 Martigny.
Adresse postale:
c/o Investissements Fonciers SA, chemin de la Joliette 2, 1006 Lausanne.
But:
achat, vente, construction, transformation, location, gérance et, en général, la mise en valeur de propriétés immobilières.
Capital-actions:
CHF 50 000.
Capital-actions libéré:
CHF 50 000.
Actions:
50 actions de CHF 1000 au porteur.
Organe de publication:
FOSC. Statuts conformes au nouveau droit de la SA.
Inscription ou modification de personnes:
de Jamblinne, Arnaud, citoyen belge, à Genève, président, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Frioud, Eric, de Rossens FR, à Sullens, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Jordan, Danielle, de Fischbach, à Pully, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Pro-d'hom, Philippe, de Montherod, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Tenthorey, Serge, de Dompierre VD, à Montherod, membre, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Société fiduciaire «Lemano», à Lausanne, organe de révision [comme précédemment]