Reports for Friedrich Jenzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Friedrich Jenzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005999073, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung Bern bwd, in Bern, CHE-114.919.789, Verein (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich genannt Fritz, von Thunstetten, in Worb, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan Andreas, von Niederbipp, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sutter, Stefan Theodor, von Hemmiken, in Worben, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005214233, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sportzentrum Worb AG, in Worb, CHE-115.786.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, S.0, Publ. 1314423).
Statutenänderung:
03.06.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch abzuschliessenden Verträgen Aktiven von CHF 1'379'000.00 und Fremdkapital von CHF 94'450.--, zum Preis von CHF 1'284'550.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Ernst, von Hasle bei Burgdorf, in Schlosswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nöthiger, Rolf, von Uerkheim, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grisenti, Marcel Pascal, von Trub, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Martin, von Seedorf (BE), in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stüssi, Simon Emanuel, von Bern und Glarus Süd, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3327999, Commercial Registry Office Berne, (36)
JEWO GmbH, in Worb, CHE-407.176.688, Höheweg 15, 3076 Worb, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzwesen und Bauen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jenzer, Friedrich, von Thunstetten, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jenzer-Linder, Katharina, von Thunstetten, in Worb, mit Einzelunterschrift.