Reports for Thomas Jenny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Jenny
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Jenny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3437875, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hans Jenny AG, in Kriens, CHE-101.696.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Erna, von Hohenrain, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch-Jenni, Christina, von Hohenrain und Sarnen, in Vechigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Thomas, von Hohenrain, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].
Publication number: 3359412, Commercial Registry Office Zug, (170)
NOVABLEND AG, Sitz [bisher: Schlieren ], CH-020.3.021.976-6, Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, Seite 21).
Statutenänderung:
30.03.2006.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Neugasse 22, 6300 Zug.
Zweck Neu:
Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen zur Produkt- und Rezepturenentwicklung für die Nahrungsmittelindustrie und andere Branchen, der Einsatz von neuronalen Netzwerken sowie Lizenzierung und/oder der Verkauf von Rezepturen und Produkten;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital Bisher:
CHF 250'000.
Liberierung:
CHF 250'000, 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.
Geändert:
Schnabel, Jürgen, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Schuwey, Roger, Heimat Zürich, Jaun, in Menzingen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien;
Tacke, Michael, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner-Gätter, Jürg, Heimat Schwyz, in Muotathal, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Kupper, Roman, Heimat Kriens, Sempach, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Eller, Thomas, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Berlin (DE), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
[Haubensack, Eliane, Heimat Frankreich, in Schlierbach (FR), Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Jenny, Thomas, Heimat Hohenrain, in Ennetbürgen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2579030, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NOVABLEND AG, in Schlieren, CH-020.3.021.976-6, Aufbau und Betrieb von vollautomatischen Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 07.04.2000, S. 2348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andretta, Dr. Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schnabel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haubensack, Elianw, französische Staatsangehörige, in Schlierbach (FR), Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Thomas, von Hohenrain, in Ennetbürgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.