Reports for Charlotte Jacqueline Jenny Projer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charlotte Jacqueline Jenny Projer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4284035, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2435399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Domleschg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Projer, Curdin Angelo, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Projer, Ladina Charlotte, von Lumnezia, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2435399, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Albula/Alvra, CHE-107.038.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 920721). Gemäss Erklärung vom 28.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PMP Treuhand AG (CH-350.3.007.928-2), in Vaz/Obervaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval (Domleschg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pratval].
Zweigniederlassung neu:
Vaz/Obervaz (CHE-345.184.866) [bisher: Vaz/Obervaz (CH-350.9.000.762-0)].Domleschg (CHE-438.400.396) [bisher: Pratval (CH-350.9.000.929-2)].
Publication number: 4060208, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Projer AG, Holzbauunternehmung, in Alvaschein, CH-350.3.005.100-2, Ausführung von Schreinerei- und Zimmereiarbeiten, Betrieb eines Sägewerks sowie Handel mit Holz und Mobilien und Ausführung von Planungs- und Ingenieuraufträgen von Holzkonstruktionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 8, Publ. 3954672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Projer, Angelo, von Vella, in Pratval, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Jenny Projer, Charlotte, von Ebikon, in Pratval, Mitglied, mit Einzelunterschrift.