Reports for Brian Jenkins
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Brian Jenkins
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005334933, Commercial Registry Office Zug, (170)
Toman Finanz Holding AG, in Zug, CHE-109.687.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750413).
Statutenänderung:
28.10.2021.
Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Mit Erklärung vom 07./19.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenkins, Brian, britischer Staatsangehöriger, in Beckington (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Timakov, Andrey, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Timakov, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005333763, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aldeco AG, in Zug, CHE-105.187.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2016, S.0, Publ. 2574925).
Statutenänderung:
28.10.2021.
Domizil neu:
c/o MSZ Group AG Zug, Alpenstrasse 15, 6300 Zug. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Mit Erklärung vom 07.10.2021/19.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenkins, Brian, britischer Staatsangehöriger, in Beckington (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Timakov, Andrey, von Risch, in Risch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Timakov, Andrei, russischer Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1221085, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lumifactum GmbH, in Zug, CH-170.4.005.213-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2012, Publ. 6768200).
Firma neu:
Lumifactum GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Lumifactum Sàrl en liquidation) (Lumifactum Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timakov, Andrei, russischer Staatsangehöriger, in Risch, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Buonas, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenkins, Brian, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Walchwil, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].