Reports for Rolf Jegerlehner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Jegerlehner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004692697, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dynamik Service GmbH, in Kloten, CHE-115.673.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, S.0, Publ. 6800482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegerlehner & Partner GmbH (CH-020.4.039.179-1), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jegerlehner, Rolf, von Biglen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegerlehner, Peter, von Biglen, in Steinmaur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ].
Publication number: HR02-1004669701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jegerlehner & Partner GmbH, bisher in Cham, CHE-114.639.226, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508632).
Statutenänderung:
27.06.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rötelstrasse 106, 8057 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten wurde aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BERONO Holding AG (CHE-271.120.216), in Cham, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berdux, Roger, von St. Gallen, in Villnachern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegerlehner, Rolf, von Biglen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jegerlehner, Regula, von Biglen, in Zürich, mit Einzelunterschrift, [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift];
Keller, Roger, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004464054, Commercial Registry Office Zug, (170)
Jegerlehner & Partner GmbH, in Cham, CHE-114.639.226, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944465).
Statutenänderung:
18.09.2018.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Elektromontagebereich;
insbesondere Projektierung, Planung und Erstellung von Elektroinstallationen, von Stark- und Schwachstromanlagen sowie von Telefonanlagen;
zudem Handel mit elektronischen Anlagen und Materialien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegerlehner, Rolf, von Biglen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
BERONO Holding AG (CHE-271.120.216), in Cham, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berdux, Roger, von St. Gallen, in Villnachern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Jegerlehner, Marc, von Biglen, in Brütten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].