Reports for Volker Jaussi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Volker Jaussi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005381797, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pipistrello, in Zell (ZH), CHE-110.085.263, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger, Michael, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Caroline Jane, von Oberkirch, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rübel, Lukas Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel Hermann, von Baden, in Zell (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Salomé Roswitha, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1359241, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pipistrello, in Zell ZH, CHE-110.085.263, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135090). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [gestrichen: Der Stiftungsrat hat ein Organisationsreglement erlassen das unter anderem die Vertretung regelt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muser, Christina, von Basel, in Wädenswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Erwin Werner, von Langrickenbach, in Oetwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Christoph, von Döttingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hanhart, Debora, von Diessenhofen, in Pfäffikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzenmüller Rivola, Daniel, von Zürich, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Rahel, von Rapperswil BE, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3116348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
tegnanet GmbH, in Zürich, CH-020.4.032.053-4, Geroldstrasse 11, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Herstellung von Elektronik für Messebau und Ausstellungen sowie Vertrieb, Installation und Support von Telefonanlagen, Computern und Netzwerken. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche mit gleichartigem oder verwandtem Zweck erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 26'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 05.11.2005 einen Personenwagen Mercedes Kombi 230 TE, einen Computer und einen Laptop sowie Büromobiliar wofür CHF 15'329.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Huber, Arthur, von Richenthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.