Reports for Markus Jaussi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Jaussi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005238146, Commercial Registry Office Berne, (36)
büro H AG, in Bern, CHE-359.772.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaussi, Markus, von Wattenwil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3535125, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adinterim Consulting GmbH, in Muri bei Bern, CHE-131.907.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592605).
Statutenänderung:
12.05.2017.
Firma neu:
Chalet Kunterbund GmbH.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o Jaussi, Spiezbergstrasse 23, 3700 Spiez.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Cateringleistungen, sowie sämtliche Dienstleistungen für das Betreiben von Hotels, Restaurants und Ferienunterkünften. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Sandra, von Wattenwil, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jaussi, Markus, von Wattenwil, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2973483, Commercial Registry Office Berne, (36)
büro H AG, in Bern, CHE-359.772.377, Gutenbergstrasse 18, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich Management-, Organisations- und Prozessberatung sowie Projektleitungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 60'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Muggli, Markus, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jaussi, Markus, von Wattenwil, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sägesser, Remo, von Thunstetten, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.