Reports for Martin Janz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Janz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1901323, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Radamant Financial AG, in Alpnach, CHE-101.305.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMG PARTNER SA (CHE-101.197.839), in Genf, Revisionsstelle;
Janz, Martin, von St. Stephan, in Monaco (MC), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Daniel, von Amriswil, in Grüsch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 1581579, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Radamant Financial SA, bisher in Genf, CHE-101.305.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 8, Publ. 2574430).
Gründungsstatuten:
28.09.2000.
Statutenänderung:
22.05.2014.
Firma neu:
Radamant Financial AG.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt finanzielle und wirtschaftliche Operationen, namentlich die Bewirtschaftung, die Verwaltung, den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen in Wirtschafts-, Finanz- und Industrie- und Holdinggesellschaften, Investitionen in Mobilien, Wertrechten und Immobilien, unter Ausschluss von Verfügungen, welche in den Anwendungsbereich des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die bekannten Aktionäre. Sofern nicht alle Aktionäre angeschrieben werden können, erfolgen Mitteilungen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janz, Martin, von St. Stephan, in Monaco (MC), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1574971, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Revides Management AG, in Zürich, CHE-252.212.071, Pfingstweidstrasse 98, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Treuhandaufgaben jeder Art, insbesondere die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmungen und die Mitwirkung bei der Ausführung von Aufgaben in allen Bereichen der Unternehmensführung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Janz, Martin, von St. Stephan, in Monaco (MC) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.