Reports for Silvia Janett
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Silvia Janett
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6952046, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Actmore GmbH, in Steckborn, CH-440.4.014.577-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 15, Publ. 5516134).
Statutenänderung:
26.11.2012.
Domizil neu:
Kehlhofstrasse 5, 8266 Steckborn.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Vermietung, Verwaltung, Planung, Bau, Umbau von Liegenschaften mit Spezialisierung auf historische Objekte. Handel mit Baustoffen, Einrichtungs- und Wohnobjekten aller Art und historischen Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 08.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Rudolf Gsell und Marianne Guhl Gsell, beide in Steckborn, Büroeinrichtungen, 1 EDV-Anlage und 1 Fahrzeug gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.06.2001 zum Preis von CHF 18'000.--, welcher auf das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsell, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 60'000.00;
Guhl Gsell, Marianne, von Steckborn, in Steckborn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janett, Silvia, von Disentis/Mustér, in Steckborn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6416642, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wohnbau-Genossenschaft Steckborn, in Steckborn, CH-440.5.004.428-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 18, Publ. 5326112).
Domizil neu:
Burggrabenstrasse 31, 8266 Steckborn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Heinrich, von Hüttwilen, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich-Täschler, Zäzilia genannt Cécile, von Stein SG, in Steckborn, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janett, Silvia, von Disentis/Mustér, in Steckborn, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Roland, von Eich, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Rudolf, von Herdern, in Steckborn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Maja, von Wattenwil, in Steckborn, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spitzli, Martin, von Jonschwil, in Steckborn, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretz, Marianne, von Vals, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5773444, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Primajob Steckborn, in Steckborn, CH-440.5.011.281-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 18, Publ. 5047572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janett, Silvia, von Disentis/Mustér, in Steckborn, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfli, Karl, von Humlikon, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Dagmar, deutsche Staatsangehörige, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Heinz, von Kleinandelfingen, in Steckborn, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truninger, Richard, von Wiesendangen, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berther, Reto, von Tujetsch, in Steckborn, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.