Reports for Christine Jakob-Rudin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Jakob-Rudin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005372565, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aenggi-Stiftung, in Bern, CHE-112.972.471, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Roger, von Recherswil, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tremp, Walter, von Schänis, in Küsnacht ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anderegg, Katharina, von Flawil, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jakob-Rudin, Christine, von Lauperswil, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005372579, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elsbeth-Weiss-Stiftung, in Bern, CHE-112.980.559, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Roger, von Recherswil, in Hindelbank, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakob-Rudin, Christine, von Lauperswil, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5614342, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
AAM Privatbank AG, in Basel, CH-270.3.000.350-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 8, Publ. 5414534).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20.04.2010 Aktiven von CHF 402'145'257.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 371'828'105.92 auf die Basler Kantonalbank, in Basel (CH-270.8.000.002-2).
Gegenleistung:
CHF 30'317'151.64.
Firma neu:
AAM Privatbank AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(AAM Banque Privée SA en liquidation) (AAM Privatbank Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.04.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Dr. Thomas, von Beggingen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Jacqueline, von Bern, Courtedoux und Trub, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herter Casagrande, Daniel, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Andreas, von Frenkendorf, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kumbartzki, Herbert, von Basel, in Hégenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Douma, Jouke, niederländischer Staatsangehöriger, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Christine, von Lauperswil, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küpfer, Rudolf, von Worb, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Franziska, von Rüti bei Lyssach, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roggensinger Bohnenblust, Cornelia, von Thalheim an der Thur, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salzmann, Werner, von Eggiwil und Ittigen, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Andreas, von Weinfelden, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knuchel, Daniel, von Iffwil, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohe, Gertrud, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zbinden, Adrian, von Guggisberg, in Port, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ringger, Hans, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bassler, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Schallbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Eberle, Christoph, von Basel, in Eiken, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Galliker, Dominik, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Meier, Andreas, von Niederhasli, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Müller, Thomas, von Langenbruck, in Bättwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Iacovino, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matter, Hans Rudolf, von Kölliken, in Biel-Benken, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Genhart, Urs, von Sempach, in Therwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Däster, Reto, von Murgenthal, in Oftringen, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Erdin, Dr. Reto, von Gansingen, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].