Reports for Lukas Jaggi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lukas Jaggi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5867888, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bouge! GmbH, in Bolligen, CH-550.1.021.180-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 17.10.2003, S. 2, Publ. 1219066).
Statutenänderung:
18.10.2010.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen, die Beratung und Uebernahme von Vertretungen in den Bereichen Text, Redaktion und Lektorat, Neue Informationstechnologien, Innenarchitektur und Design. Die Gesellschaft kann zusätzlich Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Immobilien erbringen. Dazu gehören die Ueberbauung, Haltung und Bertreuung, Vermarktung und Vermittlung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann insbesondere auch als Generalunternehmerin auftreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.03.2009 / 18.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Lukas, von Gsteig, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 736824, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bouge ! Sàrl, bisher in Lausanne, Production, distribution et mise en application de l'art de métier des médias etc., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2001, S. 1320).
Gründungsstatuten:
01.12.2000.
Statutenänderung:
11.11.2002.
Firma neu:
Bouge! GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil:
Beaumontweg 15, 3007 Bern.
Zweck neu:
Produktion, Vertrieb, Erbringung von Dienstleistungen und Bereitstellung von Informationstechnologien in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Informatik und Wirtschaftsberatung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Shumit, Chanda, von Bremgarten bei Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi, Lukas, von Gsteig, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Urs Gschwend AG, in L a u p e n , Bärenplatz 8, 3177 Laupen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2000.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmens zur Erbringung von Dienstleistungen im Gastgewerbe;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.Aktienkapital: CHF 150'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.-.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: 1 Fahrzeug Mazda 323, zum Übernahmepreis von CHF 7'500.-, wofür dem Sacheinleger 7 vollliberite Namenaktien zu CHF 1'000.- und 1 teilliberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-, mit restlicher Barliberierung, ausgegeben werden.
Sacheinlage:
1 Fahrzeug Renault Express 1400 GTL, zum Übernahmepreis von CHF 2'500.-, wofür der Sacheinlegerin 2 vollliberite Namenaktien zu CHF 1'000.- und 1 teilliberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-, mit restlicher Barliberierung, ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Restaurantinventar, Maschinen und Apparate sowie Gartenmobiliar zum Maximalpreis unter Einschluss der gesetzlichen Mehrwertsteuer von CHF 30'100.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Publikation im SHAB oder schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Gschwend, Urs, von Rickenbach TG, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Thomas, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Lukas, von Gsteig, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thales Organisation AG, in Ostermundigen, Revisionsstelle.