Reports for Christoph Dieter Jacoby
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Dieter Jacoby
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006093620, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Sonnhalde, in Worb, CHE-392.766.376, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Angela, von Erlinsbach (SO), in Bern, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Lüthi, Katharina, von Rüderswil, in Attiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoby, Christoph, von Männedorf, in Worb, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug];
Müller, Noah, von Langnau im Emmental, in Worb, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf];
Gross, Brigitte, von Zurzach, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rödlach, Barbara, von Zürich, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005293360, Commercial Registry Office Berne, (36)
Christoph Jacoby GmbH, bisher in Zug, CHE-108.368.556, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488472).
Statutenänderung:
09.09.2021.
Sitz neu:
Worb.
Domizil neu:
Vechigenstrasse 29, 3076 Worb.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacoby, Christoph, von Männedorf, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug].
Publication number: HR01-1005180976, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Horus Stiftung, in Basel, CHE-365.887.020, c/o Anna Kohler, Laufenstrasse 1, 4053 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.05.2021.
Zweck:
Die gemeinnützige Stiftung bezweckt die Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in erschwerten Lebenssituationen. Dazu kann sie namentlich bedürfnisgerechte Lebens- und Entwicklungsräume für solche Kinder und Jugendliche fördern und entwickeln. Dabei fördert die Stiftung die Ganzheitlichkeit des Menschen und das verantwortungsbewusste Denken und Handeln gegenüber der Mitwelt. Dies kann auch durch sinngebende Lernsituationen im Rahmen einer nachhaltigen, ökologischen Landwirtschaft beziehungsweise eines nachhaltigen, ökologischen Gartenbaus erfolgen. Eine entsprechende Förderung und Unterstützung kann auch zu Gunsten Erwachsener in erschwerten Lebenssituationen erfolgen. Die Stiftung kann auch die Erforschung und Entwicklung von ganzheitlichen Lebensräumen, der nachhaltigen, ökologischen Landwirtschaft und des nachhaltigen, ökologischen Gartenbaus fördern. Die Stiftung kann sämtliche fördernden und operativen Tätigkeiten entfalten, die in den Bereich des Stiftungszwecks fallen oder mit ihm in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Dabei kann die Stiftung mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, sie unterstützen oder andere Organisationen errichten und betreiben. Die Stiftung kann auch als Dachstiftung fungieren. Die Stiftung ist in der ganzen Schweiz und im Ausland tätig. Sie verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Jacoby, Christoph Dieter, von Männedorf, in Attiswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacoby, Simon Andreas, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Lüthi, Katharina, von Rüderswil, in Attiswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel (SO), Revisionsstelle.