Reports for Christian Issler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Issler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3518032, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lokalfonds der Schach-Gesellschaft Zürich, in Zürich, CH-020.7.903.521-4, Förderung des Schachspiels im Ramen der Schachgesellschaft Zürich, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2003, S. 19, Publ. 951218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegetschweiler, Dr. Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit KU zu dreien;
Aebersold, Paul, von Niederhünigen, in Zürich, Mitglied, mit KU zu dreien;
Kupper, Prof. Dr. Josef, von Buttisholz und Luzern, in Luzern, Mitglied, mit KU zu dreien;
Trümpler, Andreas, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied, mit KU zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Ralf E., deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Csajka, Félix Stéphane, von Thalwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Bernegger, Alfred, von Sennwald, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Issler, Dr. Christian, von Davos, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Publication number: 2670744, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 14, publizierten TB-Eintrags Nr. 177 vom 13.01.2005. Alois Nagler Schachstiftung, in Arbon, CH-440.7.017.869-4, Die Stiftung bezweckt keinen Erwerbszweck, sondern die Förderung des Schachsports insbesondere durch Veranstaltung von nationalen und internationalen Schachturnieren/Schachwettkämpfen usw. Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 14, Publ. 2648160).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Issler, Dr. Christian, von Davos, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu dreien [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nagler, Peter, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2648160, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Alois Nagler Schachstiftung, in Arbon, CH-440.7.017.869-4, Buchhorn 37, 9320 Frasnacht, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
7.01.2005.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt keinen Erwerbszweck, sondern die Förderung des Schachsports insbesondere durch Veranstaltung von nationalen und internationalen Schachturnieren/Schachwettkämpfen;
Sammlung und Verwaltung von Sponsoringgeldern für nationale und internationale Anlässe;
Erhöhung der Aufmerksamkeit der Medien auf die organisierten Veranstaltungen und den Schachsport im allgemeinen;
Förderung und Unterstützung von jungen Schachtalenten in finanzieller und anderer Art;
weitere Tätigkeiten, die der Förderung und Unterstützung des nationalen und internationalen Schachsports dienen.
Aufsichtsbehörde:
Eidgenössisches Departement des Innern.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens 2 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Issler, Dr. Christian, von Davos, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Ralf E., deutscher Staatsangehöriger, in Frasnacht (Arbon), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nagler, Peter, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.