Reports for Susanne Isselhorst
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susanne Isselhorst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005413086, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-107.158.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isselhorst, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Neufarn (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sestier, Arnaud André Wladyslaw, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torosantucci, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Trient (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roters, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinberger, Monica, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004973695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, in Thalwil, CHE-107.158.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899158).
Statutenänderung:
26.08.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Vulkanstrasse 106, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Handel, der Fabrikation sowie dem Import von chemischen und pharmazeutischen Produkten aller Art. Die hauptsächliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist auf die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein beschränkt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isselhorst, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Neufarn (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schalch, Lucas, von Schaffhausen, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Venus, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004639341, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Daiichi Sankyo (Schweiz) AG, in Thalwil, CHE-107.158.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hesse, Norman Roger Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Appelhans, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Dieter, von Sins, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Urs, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schalch, Lucas, von Schaffhausen, in Wohlen bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isselhorst, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Neufarn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.