Reports for Bruno Ernst Iseli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Ernst Iseli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005484928, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proverit Glas Holding AG, in Zollikofen, CHE-111.953.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1772127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bruno, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fankhauser-Gasser, Gabrielle, von Trub, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005478464, Commercial Registry Office Berne, (36)
Proverit AG, in Zollikofen, CHE-102.779.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bruno, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyeler, Christian, von Schwarzenburg, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Sandro Marc, von Wattenwil, in Büetigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004554050, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berzieri GmbH, in Zollikofen, CHE-115.962.865, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, Publ. 5806782).
Firma neu:
Berzieri GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bruno Ernst Iseli, Hübeliweg 10, 3053 Münchenbuchsee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berzieri, Silvana, italienische Staatsangehörige, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Iseli, Bruno Ernst, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, Liquidator, mit Einzelunterschrift.