Reports for Gerhard Ischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerhard Ischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1280263, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ischer & Spirgi, in Basel, CHE-114.003.471, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 7, Publ. 4276634).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Ischer Unternehmensentwicklung. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Heidi Spirgi aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Gerhard Ischer führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirgi, Heidi, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ischer, Gerhard, von Blumenstein, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4276634, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ischer & Spirgi, in Basel, CH-270.2.012.382-9, Aeschenplatz 2, 4052 Basel, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2008.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung, Coaching und Assessment von Führungskräften und -Teams.
Eingetragene Personen:
Ischer, Gerhard, von Blumenstein, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Spirgi, Heidi, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Lichtenhahn, Ruth, französische Staatsangehörige, in Strasbourg (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pentasana AG, bisher in T h u n , Produkte zur Förderung der Lebensqualität usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 01.04.1997, S. 2139).
Statutenänderung:
19.07.2000.
Firma neu:
HTB Handel Technik Beratung AG.
Sitz neu:
Z o f i n g e n .
Domizil neu:
Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen.
Zweck neu:
Handel mit und Fertigung von Industrie-, Konsum- und Freizeitgütern aller Art sowie Beratung in den Bereichen Baurecht,Administration, EDV, Handel und Produktion;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siemers, Eduard, von Schelten, in Heiligenschwendi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ischer, Gerhard, von Blumenstein, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Martin, von Oberried am Brienzersee, in Ittigen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
B & N Treuhand, in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Rainer, von Eschenbach SG, in Wynau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.