Reports for Anouk Isch Bodmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anouk Isch Bodmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6607348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Think.biz Marketing Communication, Anouk Isch Bodmer & Co., in Ottenbach, CH-020.2.003.231-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 21, Publ. 3481274).
Domizil neu:
Bachdolenstrasse I 5, 8913 Ottenbach.
Postadresse neu:
[Postadresse aufgehoben].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil];
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Brügglen, in Thalwil].
Publication number: 5680178, Commercial Registry Office Zug, (170)
Isold AG (Isold SA) (Isold Ltd), bisher in Therwil, CH-280.3.915.940-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 6, Publ. 5001912).
Gründungsstatuten:
01.12.1980.
Statutenänderung:
11.05.2010.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Thelema AG, Lindenstrasse 2, 6340 Baar.
Zweck neu:
Beratung und Ausführung sämtlicher Arbeiten in den Bereichen Marketing sowie Architektur und Bauwesen, auch als Generalunternehmerin, und Handel mit Waren jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunold, Peter, von Churwalden, in Bottmingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Testor Treuhand AG, in Basel (CH-280.3.900.253-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Peter Walter, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Isch-Fleury, Peter Walter, von Brügglen, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bodmer, Gabriel, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isch Bodmer, Anouk, von Zürich, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.