Reports for Mark Joseph Irwin
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mark Joseph Irwin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004682805, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marcondes De Moura Costa, Alexandre, brasilianischer Staatsangehöriger, in Canelones (UY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004601860, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Impala Terminals AG, in Luzern, CHE-112.719.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130621).
Statutenänderung:
27.03.2019.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konialidis, Nicolas Jorge, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
du Bessey de Contenson, Guillaume Antoine Louis, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wainwright, Michael Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3532581, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Trafigura Holding GmbH, in Luzern, CHE-341.359.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 16.11.2015, Publ. 2483261). [bisher: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 18.10.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irwin, Mark Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Brighton (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weir, Jeremy Charles, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandez Lopez, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gillon, Robert James, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luckock, Benjamin James, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolland, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salmon, Christophe Thierry Marie, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urdapilleta, Martin, argentinischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahir, Amin, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.