Reports for Jonas Raffael Inhelder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jonas Raffael Inhelder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005423033, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung "CVJM-Jungschar Nidau", in Nidau, CHE-110.303.112, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buntschu-Hoffmann, Lea Semaja, von St. Silvester, in Bern, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rawyler, Pascal, von Ipsach, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Urs, von Bolligen, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inhelder, Jonas, von Sennwald, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Yael Tabea, von Iffwil, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005384287, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jonas Inhelder Architektur GmbH, in Biel/Bienne, CHE-415.968.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054469).
Statutenänderung:
13.01.2022.
Firma neu:
Inhelder Osterwalder Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inhelder, Jonas Raffael, von Sennwald, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1005054469, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jonas Inhelder Architektur GmbH, in Biel/Bienne, CHE-415.968.065, Lindenegg 3, 2502 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Design, Raumplanung und Städteplanung, insbesondere die Entwicklung, Planung und Realisierung von Immobilien- und Bauprojekten, die Bewirtschaftung von Liegenschaften sowie die Beratung in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 02.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Inhelder, Jonas Raffael, von Sennwald, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.