Reports for Markus Ineichen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Ineichen
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Ineichen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2306587, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akzo Nobel Car Refinishes AG, in Bäretswil, CHE-112.715.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2014, Publ. 1776375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Markus, von Pfäffikon, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0)].
Publication number: 2306103, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Skilift-Genossenschaft Steig-Bäretswil, in Bäretswil, CHE-101.247.590, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311328).
Statutenänderung:
21.06.2013.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, im Interesse des Wintersports und der Einwohner von Bäretswil in gemeinnütziger Weise in der Steig Bäretswil Skiliftanlagen zu bauen und zu betreiben und gastronomische Dienstleistungen anzubieten.
Anteilscheine neu:
CHF 10.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen in schriftlicher oder in elektronischer Form.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäusli, Heinz, von Uster, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zalokar, Thomas, von Bubikon, in Bäretswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Ernst, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Markus, von Pfäffikon, in Bäretswil, Präsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kümin, Urs, von Zürich, in Bäretswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Katharina, von Hohenrain, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart, Ursula, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3327502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akzo Nobel Car Refinishes AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.029.421-1, Erwerb von Beteiligungen und die Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2006, S. 19, Publ. 3209116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Walter H., von Sigriswil, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Dr. Claude, von Zürich, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bramer, Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kooijmans, Robertus genannt Rob, niederländischer Staatsangehöriger, in Doesburg (NL), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Ineichen, Markus, von Pfäffikon, in Bäretswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Santarsiero, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zell ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Seiler, René, von Jona, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].