Reports for Luzia Ineichen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luzia Ineichen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005195507, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2478313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Unternährer, Daniel, von Root und Romoos, in Schongau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renz-Mehr, Rebekka, von Therwil und Oberkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Heinz, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3620485, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Dorfladen Müswangen, in Hitzkirch, CHE-115.263.856, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800001).
Firma neu:
Genossenschaft Dorfladen Müswangen in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter J., von Gersau, in Hitzkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krummenacher, Claudia, von Rain und Rothenburg, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2478313, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Dorfkreuz Gelfingen, in Hitzkirch, CHE-110.389.562, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 13, Publ. 4916986).
Domizil neu:
c/o Gemeindekanzlei, Luzernerstrasse 8, 6285 Hitzkirch.
Aufsichtsbehörde neu:
Gemeinderat Hitzkirch. Die Stiftung wurde mit Entscheid der Aufsichtsbehörde vom 28.05.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Schmid, Josef K., von Luzern und Hitzkirch, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Thali-Lang, Hans, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Kretz-Bucher, Jakob, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitz, Stefan, von Emmen, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Birmenstorf AG und Luzern, in Hitzkirch, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Luzia, von Hitzkirch und Eich, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.