Reports for Ernst Adolf Immer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Adolf Immer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6748434, Commercial Registry Office Berne, (36)
TWIN Productions AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.009.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 30.03.2012, Publ. 6618326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Urs, von Wangen bei Olten, in Chiang Mai (TH), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immer, Ernst Adolf, von Thun, in Bachenbülach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6618326, Commercial Registry Office Berne, (36)
TWIN Productions AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.009.259-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 6, Publ. 4966718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immer, Ernst Adolf, von Thun, in Bachenbülach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frey, Urs, von Wangen bei Olten, in Chiang Mai (TH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Magglingen (Evilard), Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6210754, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TimeLineFilm GmbH, in Bülach, CH-020.4.039.836-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 24, Publ. 4958290).
Statutenänderung:
17.05.2011.
Sitz neu:
Bachenbülach.
Domizil neu:
Brämenstallstrasse 14, 8184 Bachenbülach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immer, Ernst Adolf, von Thun, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Heinrich genannt Henry, von Schattenhalb, in Meiringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].