Reports for Gérald Jean Francesco Imfeld
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gérald Jean Francesco Imfeld
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1407873, Commercial Registry Office Valais, (621)
ITS Foundation. International Tourism Symposium, à Martigny, CHE-114.965.996, fondation (No. FOSC 147 du 02.08.2013, Publ. 1011077).
Nouveau nom:
ITS Foundation. International Tourism Symposium en liquidation. Par décision du 06.01.2014, le Département de la formation et de la sécurité du canton du Valais a prononcé la dissolution de la fondation.
Inscription ou modification de personne(s):
Imfeld, Gérald, de Lungern, à Zermatt, président et directeur général et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président et directeur général avec signature collective à deux].
Publication number: 1031413, Commercial Registry Office Valais, (600)
Fondation Alpes-Encre de Chine, in Zermatt, CH-600.7.015.062-8, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Dante, von Lungern, in Vétroz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Yves Claude, von Le Chenit, in Echandens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Imfeld, Michèle Armande, von Lungern, in Puidoux, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Imfeld, Michèle];
Imfeld, Gérald Jean Francesco, von Lungern, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Imfeld, Gérald].
Publication number: 6758392, Commercial Registry Office Valais, (600)
Fondation Alpes-Encre de Chine, in Zermatt, CH-600.7.015.062-8, Seilerwiesenstrasse 11, 3920 Zermatt, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.06.2012.
Zweck:
Förderung von künstlerischem und kulturellem Austausch zwischen der Schweiz und China. Erstellung und Entwicklung einer Plattform zur Verbesserung der Kenntnis der chinesischen Kultur in der Schweiz und weltweit. Vertretung der Vereinigung chinesischer Künstler für den kulturellen und künstlerischen Austausch mit China.
Eingetragene Personen:
Imfeld, Gérald, von Lungern, in Zermatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Michèle, von Lungern, in Puidoux, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Imfeld, Dante, von Lungern, in Vétroz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.