Reports for Christian Imesch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Imesch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005423862, Commercial Registry Office Lucerne
finesco GmbH, in Sursee, CHE-374.024.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767970).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Christian, von Zeneggen, in Noble-Contrée, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imesch-Sewer, Christine, von Leuk, in Noble-Contrée, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imesch, Dominik, von Zeneggen, in Fulenbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005075999, Commercial Registry Office Berne, (36)
UNA Atelier für Naturschutz und Umweltfragen AG, in Bern, CHE-105.457.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hedinger, Christian, von Birmensdorf ZH, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Christian, von Zeneggen, in Linden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryf, Michael Andreas, von Muttenz, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Zollinger Fischer, Annina, von Fällanden, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1640341, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 10731 vom 18.07.2014UNA Atelier für Naturschutz und Umweltfragen AG, in Bern, CHE-105.457.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1628393).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, Christian, von Zeneggen, in Linden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Linden, in Zeneggen]. .