Reports for Corinne Imbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Corinne Imbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006101592, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Luzern hilft, in Luzern, CHE-101.084.218, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Nicole Katia, von Meggen, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Corinne Paula, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Roger, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005800045, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Kleintheater Luzern, in Luzern, CHE-105.915.172, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Elisabeth, von Luzern, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Colatrella, Filomena, genannt Philomena, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisl, Sonja, von Baden, in Luzern, mit Einzelunterschrift;
Rohrbach, Judith, von Rüeggisberg, in Luzern, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Adrian, von Werthenstein, in Luzern, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Peter, von Kerns, in Sarnen, Co-Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Güdel, Markus, von Ursenbach, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisinger, Nicole, von Meggen, in Kriens, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Peter Hugo, von Kreuzlingen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkli, Janine, von Malters, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Mathis, Fabienne, von Wolfenschiessen, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005775087, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KulturKopf GmbH, in Luzern, CHE-448.472.322, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, S.0, Publ. 2373925).
Firma neu:
KulturKopf GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der a.o. Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imbach, Corinne, von Wolhusen, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].