Reports for Carmela Iannantuoni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Carmela Iannantuoni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5542326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Optiva GmbH, in Dietikon, CH-020.4.018.554-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2004, S. 19, Publ. 2443470).
Statutenänderung:
13.01.2010.
Sitz neu:
Buchs ZH.
Domizil neu:
Furtbachstrasse 4, 8107 Buchs ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export, Vermietung und Verkauf sowie Ausübung von Dienstleistungen jeglicher Art unter anderem für den Solarbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iannantuoni, Carmela, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Roger, von Dietikon, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Guarino, Daniele, von Dallenwil, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Peter, Arthur, von Gontenschwil, in Oberweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2443470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Infusa GmbH, bisher in Hettlingen, CH-020.4.018.554-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 30.04.2003, S. 18, Publ. 969606).
Statutenänderung:
11.08.2004.
Firma neu:
Optiva GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Steinmürlistrasse 23, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Analysen im Versicherungsbereich insbesondere im Bereich der Krankenkassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilbächer, Thomas Klaus, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Weilbächer, Priska, von Winterthur, in Hettlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannantuoni, Carmela, italienische Staatsangehörige, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Looser, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.