Reports for Urs Karl Huwiler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Karl Huwiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005918990, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
CH Business AG, in Aadorf, CHE-351.840.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818681).
Firma neu:
CH Business AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Urs Karl, von Winterthur, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004838470, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
CH Business AG, bisher in Zug, CHE-351.840.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612598).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
Morgentalstrasse 28, 8355 Aadorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen, dem Handel und die Projektausführung im Industrie- und Handelsmarinebereich sowie den Handel mit Gebrauchsgütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im in- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Peter Ernst, von Winterthur, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwiler, Urs Karl, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gallucci, Brigitte, von Rain und Rüti (ZH), in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4820104, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wärtsilä Schweiz AG, in Winterthur, CH-020.3.916.886-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 28, Publ. 4246850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Jean, von Thunstetten, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Heinrich, von Berg am Irchel, in Berg am Irchel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huwiler, Urs, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brown, David, britischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Williams, David, britischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Demmerle, Rudolf, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hahn, Georg, von Berg am Irchel, in Rheinau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stutz, Stephan, von Winterthur, in Zell ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Konrad, von Zürich, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räss, Konrad, von Benken ZH, in Humlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Heinrich, von Sigriswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Beat, von Zürich, in Sirnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boxler, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Burgt, Jacob Adrianus, niederländischer Staatsangehöriger, in Uesslingen-Buch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bützer, Rolf, von Teuffenthal BE, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Eggart, Carlos, von Arbon, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jäggli, Jakob, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Müller, Stephan Karl, von Herisau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aadorf];
Rahja, Erkki, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wettstein, Rudolf, von Bassersdorf, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wiesmann, Andreas, von Neunforn, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wernli, Dr. Martin, von Thalheim AG, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henttonen, Perttu, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baart, Henricus Rumoldus, niederländischer Staatsangehöriger, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boletis, Elias, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dunker, Wolfgang, von Winterthur, in Humlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eklund, Anders, finnischer Staatsangehöriger, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigge, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Wigoltingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güttinger, Beat Roger, von Opfikon, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Ole Pyndt, dänischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Roland Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stiefel, Rolf Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Thomas, von Martisberg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.