Reports for Stephan Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7181354, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach Genossenschaft, in Erlinsbach SO, CH-249.5.000.070-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S. 0, Publ. 7110112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Gabriele, von Küttigen, in Küttigen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frey, Gaby, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3388592, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, in Erlinsbach SO, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 13, Publ. 3251694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellauer, Samuel, von Zürich und Lommis, in Kienberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Marcel, von Menziken, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Imfeld, Daniel, von Lungern, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Marianne, von Thalheim AG, in Densbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3251694, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Erlinsbach, bisher in Obererlinsbach, CH-249.5.000.070-0, Betrieb einer Bank, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2005, S. 11, Publ. 3009688).
Sitz neu:
Erlinsbach SO.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 5015 Erlinsbach. [Infolge Vereinigung des Rechtsdomizils und des Geschäftsdomizils wird der Hinweis auf das Geschäftsdomizil gelöscht.]. [gestrichen: Geschäftsdomizil: Niedererlinsbach, Hauptstrasse 34].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Alfred, von Willisau Stadt, in Niedererlinsbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisin-Buser, Walter, von Rothenfluh, in Erlinsbach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach];
Müller-Meyer, Claudia, von Niedergösgen und Boswil, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niedererlinsbach];
Hunziker, Stephan, von Wynau, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Erlinsbach];
Umbricht, Rudolf, von Untersiggenthal, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien. Gemeindefusion per 01.01.2006 und Gemeindeindividualisierung.