Reports for Dr. Michael Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Michael Hunziker
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Michael Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005651915, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stadion Aarau AG, in Aarau, CHE-114.405.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4296441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinniker, Rudolf, von Aarau und Strengelbach, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004867695, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MFH Holding AG, in Aarau, CHE-455.972.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, S.0, Publ. 6834626).
Statutenänderung:
13.03.2020.
Firma neu:
Hunziker Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Hunziker Partner Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Franziska, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4032311, Commercial Registry Office Aargau, (400)
meinstadion.ch GmbH, in Aarau, CHE-260.072.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CLUB 100, in Aarau, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hunziker, Dr. Michael, von Aarau, in Aarau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].