Reports for Niklaus Hungerbühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Hungerbühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6848074, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
LANDI THURLAND, Genossenschaft, in Gachnang, CH-440.5.000.235-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 21, Publ. 4555832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wick, Luzia, von Zuzwil SG, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dübendorfer, Hans, von Bassersdorf, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Robert, von Rehetobel, in Lamperswil TG (Wigoltingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hungerbühler, Niklaus, von Sommeri, in Müllheim, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brägger, Alex, von Kirchberg SG, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buch bei Frauenfeld (Uesslingen-Buch), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüdin, Felix, von Pfyn, in Pfyn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4961554, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käsereigesellschaft Müllheim, in Müllheim, CH-440.5.010.549-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2006, S. 9, Publ. 3513868).
Firma neu:
Käsereigesellschaft Müllheim in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Ramser, Ernst, von Müllheim, in Müllheim, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Hungerbühler, Niklaus, von Sommeri, in Müllheim, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier];
von Rotz, Andreas, von Kerns, in Müllheim, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar].
Publication number: 4555832, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Landi Thurland, Genossenschaft, in Gachnang, CH-440.5.000.235-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 15, Publ. 4471608).
Statutenänderung:
22.05.2008.
Firma neu:
LANDI THURLAND, Genossenschaft.
Domizil neu:
Tegelbachstrasse 4, 8546 Islikon.
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, durch Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und durch Weiterbildung der Mitglieder.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen grundsätzlich schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Kaspar, von Uesslingen-Buch, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Adolf, von Seuzach, in Ellikon an der Thur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dübendorfer, Hans, von Bassersdorf, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Hungerbühler, Niklaus, von Sommeri, in Müllheim, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gebhart, Monika, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brägger, Alex, von Kirchberg SG, in Buch bei Frauenfeld (Uesslingen-Buch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Robert, von Rehetobel, in Lamperswil TG (Wigoltingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG, in Bern (CH-035.9.020.344-5), Revisionsstelle.