Reports for Kristian Johnsen Hundebøll
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kristian Johnsen Hundebøll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006068538, Commercial Registry Office Berne, (36)
INTERCOOP EUROPE Verein Europäischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, bisher in Winterthur, CHE-107.864.350, Verein (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566681).
Statutenänderung:
23.05.2024.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Zentralstrasse 63, 2502 Biel/Bienne. Laut Erklärung des Vorstands vom 23.05.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben. [Bemerkung gelöscht, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Zürich gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hordijk, Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rosshart, Lukas, deutscher Staatsangehöriger, in Marxzell (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hundebøll, Kristian Johnsen, dänischer Staatsangehöriger, in Allerød (DK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ketels, Tony Omer C., belgischer Staatsangehöriger, in Wemmel (BE), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ketels Omer C, Tony].
Publication number: HR02-1005566681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
INTERCOOP EUROPE Verein Europäischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, in Winterthur, CHE-107.864.350, Verein (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005120918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyman, Per Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Risinge (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hundebøll, Kristian Johnsen, dänischer Staatsangehöriger, in Allerød (DK), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hordijk, Dick, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005120918, Commercial Registry Office Zurich, (20)
INTERCOOP EUROPE Verein Europäischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften, in Winterthur, CHE-107.864.350, Verein (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Ossarn (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyman, Per Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Risinge (SE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hundebøll, Kristian Johnsen, dänischer Staatsangehöriger, in Allerød (DK), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Grosshöchstetten, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].