Reports for Dr. Hildegard Hugentobler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hildegard Hugentobler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006112065, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Arbeitsheim für Behinderte, Amriswil, in Amriswil, CHE-107.080.727, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563393). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Dr. Hildegard, von Braunau, in Amriswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munz, Dr. Hans, von Sulgen, in Amriswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Andreas, von Winterthur, in Kesswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Walter, Roland, von Altnau, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krattiger, Thomas, von Schüpfen, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rhyn, Ladina, von Bettenhausen, in Amriswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Lorenz, von Appenzell, in Ennetaach (Erlen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005605787, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hilfsstiftung des Arbeitsheims Amriswil, in Amriswil, CHE-114.342.275, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3593585).
Urkundenänderung:
24.05.2022.
Zweck neu:
Die Stiftung kann nach Ermessen des Stiftungsrates Leistungen erbringen: Zu Gunsten von Mitarbeitern/Bewohnern des ABA genereller Art oder in Einzelfällen, deren konkrete Umstände dies rechtfertigen. Diese Leistungen sind im Verhältnis zu jenen der Hilfskasse der Genossenschaft subsidiär;
Zu Gunsten der Institution ABA, namentlich durch Beiträge an Investitionen für betriebliche Liegenschaften, Betriebseinrichtungen etc., auszurichten in der Form von Darlehen oder Beiträgen à fonds perdu. Diese Leistungen sollen der Verbesserung von Wohnheim, Werkstätten und Freizeitanlagen des ABA dienen;
Für weitere in analogem Sinn zu den vorstehenden Zweckbestimmungen unterstützungswürdige Vorhaben mit Bezug zum ABA. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Munz, Dr. Hans, von Sulgen, in Amriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Dr. Hildegard, von Braunau, in Amriswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Dr. Jürg Peter, von Olten und Reutigen, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bossart, Urs, von Niederbüren und Oberbüren, in Zuzwil SG, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Daniel, von Seeberg, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 6880458, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hilfsstiftung des Arbeitsheims Amriswil, in Amriswil, CH-440.7.006.177-1, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 17, Publ. 5930858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalla Corte, Hermann, von Amriswil, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer-Herold, Claudia, von Mümliswil-Ramiswil, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munz, Dr. Hans, von Sulgen, in Amriswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Dr. Hildegard, von Braunau, in Amriswil, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.