Reports for Sandra Hug
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Sandra Hug
Newest SOGC notifications: Sandra Hug
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4190853, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lika GmbH, in Villigen, CHE-109.347.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, Publ. 5400960).
Statutenänderung:
10.04.2018.
Firma neu:
LIKA GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Bildung, insbesondere der Aus- und Weiterbildung im Bereich des Gesundheitswesens, Betrieb einer Fachschule für Atem, Beratung und Therapie, Aus- und Weiterbildung, Organisation von Seminaren und Kursen sowie Herausgabe, Vertrieb und Verlag von Lehrmitteln, Büchern und sonstigen Lehrerzeugnissen;
kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Unternehmungen erwerben oder veräussern, Liegenschaften, Wertschriften oder Immaterialgüterrechte erwerben, bewirtschaften und veräussern, Darlehen aufnehmen oder gewähren sowie Garantien oder andere Sicherheiten stellen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Aktiven und Passiven der nicht eingetragenen Einzelunternehmen 'LIKA Edith Gross Windisch', in Windisch, zum Höchstpreis von CHF 130'000.-- zu erwerben.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gauch Mühle, Ruth, von Wyssachen, in Solothurn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Buchmann, Franziska, von Gurtnellen, in Muhen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Sandra, von Thunstetten, in Windisch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Kernen, Evelyne, von Reutigen, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birmenstorf (AG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Brandes Morf, Beatrice, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Publication number: 5021856, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lika GmbH, in Villigen, CH-400.4.023.083-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 2, Publ. 4408176). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Sandra, von Thunstetten, in Windisch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Buchmann, Franziska, von Gurtnellen, in Muhen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Buchmann Gamma, Franziska, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3770906, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lika GmbH, in Windisch, CH-400.4.023.083-2, Institut für Weiterbildungslehrgänge im Gesundheitswesen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2006, S. 2, Publ. 3543512).
Statutenänderung:
8.01.2007.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Bildung, insbesondere der Aus- und Weiterbildung im Bereich des Gesundheitswesens, Betrieb eines Institutes für Aus- und Weiterbildung, Organisation von Seminaren und Kursen sowie Herausgabe, Vertrieb und Verlag von Lehrmitteln, Büchern und sonstigen Lehrerzeugnissen;
die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Wertschriften, Grundstücke und Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern, Dartlehen, Garantien oder Bürgschaften gewähren ferner Finanzierungen vermitteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Edith, von St. Gallen, in Windisch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Sandra, von Thunstetten, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Geschäftsführerin];
Buchmann Gamma, Franziska, von Gurtnellen, in Muhen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: Geschäftsführerin];
Brandes Morf, Beatrice, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Gauch Mühle, Ruth, von Wyssachen, in Solothurn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Stadelmann-Zahno, Rose-Marie, von Escholzmatt, in Villigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.