Reports for Rudolf Hug
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Hug
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 926557, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Mümliswil-Ramiswil und Holderbank Genossenschaft, in Mümliswil-Ramiswil, CH-240.5.000.018-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, S. 0, Publ. 6898856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Rudolf, von Egerkingen, in Holderbank SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Marianne, von Mümliswil-Ramiswil, in Mümliswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5114818, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Elektra Holderbank, in Holderbank SO, CH-240.5.000.082-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 13, Publ. 1202068).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
Elektra Genossenschaft Holderbank.
Domizil neu:
bei Beat Leuenberger, Rütteliweg 308, 4718 Holderbank.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat den Zweck, für die Genossenschafter in gemeinsamer Selbsthilfe möglichst günstige elektrische Energie zu beschaffen und an die Genossenschafter abzugeben. Baut in der Gemeinde Holderbank das Elektra-Netz auf, betreibt und unterhält das Netz nach den einschlägigen Vorschriften. Kann die von Energieerzeugungsanlagen im Versorgungsgebiet gewonnene Energie zu reglementarisch festgelegten Preisen übernehmen und sich an anderen Energieunternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Rudolf, von Egerkingen, in Holderbank SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisin, Roger, von Lauwil, in Holderbank SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Beat, von Dürrenroth, in Holderbank SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttler, Roland, von Mümliswil-Ramiswil, in Holderbank SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenker & Partner AG, in Däniken (CH-249.3.003.252-4), Revisionsstelle.
Publication number: 4476422, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Mümliswil-Ramiswil und Holderbank Genossenschaft, in Mümliswil-Ramiswil, CH-240.5.000.018-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2008, S. 9, Publ. 4282390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Peter, von Langnau bei Reiden, in Holderbank SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Rudolf, von Egerkingen, in Holderbank SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].