Reports for Gion Hug
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gion Hug
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005768876, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Neue Horizonte, in Uitikon, CHE-495.000.466, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Gion, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Zollinger, David, von Zürich, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: HR02-1005470805, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TUNDRA-X AG, bisher in Zug, CHE-183.318.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2021, Publ. 1005155044).
Statutenänderung:
02.05.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TUNDRA-X SA) (TUNDRA-X Ltd).
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Gion, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walsh, Sean Thomas David, kanadischer Staatsangehöriger, in Nassau (BS), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Florenzano, Bruno, von Lugano, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005453746, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Keller Liegenschaften AG, in Zürich, CHE-149.386.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592543).
Domizil neu:
Mutschellenstrasse 55, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Friedrich Paul, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Gion, von Untervaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Susanne, von Schänis, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Michèl, von Boswil, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.