Reports for Monika Hubler-Eberhard
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Hubler-Eberhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005754576, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2020, Publ. 1004959580).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Keretho, Jaree, von Muhen, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Fredy, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Gloerfeld, Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Monteiro Bolas, Jorge Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Müller, Sabrina, von Rheinau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Scheiwiller, Elmar, von Oberbüren und Waldkirch, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1004959580, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Markus, von Kaisten, in Kandersteg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sabrina, von Rheinau, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Scheiwiller, Elmar, von Oberbüren und Waldkirch, in Ittigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 2130789, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Dhammapala, in Kandersteg, CHE-109.752.928, Verein (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800933).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht].Organisation neu: [Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubler-Eberhard, Monika, von Basel, in Weil am Rhein (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Muttenz].