Reports for Zeno Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Zeno Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4626772, Commercial Registry Office Zug, (170)
BB Treuhand AG, in Baar, CH-020.3.902.908-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 19, Publ. 3995822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Zeno, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiaravalli & Partners GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig & Partner Treuhand AG (170.3.008.918-6), in Baar, Revisionsstelle.
Publication number: 631614, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ineo, Sitz Zug, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Kapitalanlagen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2002, S. 12, Id. 469902).
Domizil Neu:
Baarerstrasse 10, 6300 Zug.
Eingetragene Personen Neu:
Huber, Zeno, Heimat Oberrieden, in Oberrieden, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Dr. Robert, Heimat Luzern, Langenbruck, in Herrliberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rein, Dr. Werner René, Heimat Luzern, Aegerten, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Goricanec, Kristijan, Heimat Slowenien, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Hardy, Dominic Nathaniel, Heimat Vereinigtes Königreich, in Horgen, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Casserini, Reto Remo, Heimat Cerentino, Sursee, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Zug, (170)
BB Treuhand AG (BB Fiduciaire SA) (BB Trust Ltd), Sitz Baar, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2001, S. 9612).
Statutenänderung:
03.07.2002.
Aktienkapital Geändert:
CHF 150'000 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung:
CHF 150'000 [bisher: CHF 100'000], 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000].
Eingetragene Personen Geändert:
Ritter, Richard C., Heimat Basel, in Zürich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Neu:
Huber, Zeno, Heimat Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.