Reports for Werner Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Huber
Newest SOGC notifications: Werner Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005307050, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swissdatacare GmbH, in Zürich, CHE-398.143.363, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1401887).
Statutenänderung:
23.09.2021.
Firma neu:
Acetrade Systems GmbH.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Neugutstrasse 15, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Matthias Peter Niklaus, von Zürich, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004711554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AceTune AG, in Wallisellen, CHE-109.267.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S.23, Publ. 5988274).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Roland, von Kerns, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Markus, von Bettwil, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Adolf, von Zürich, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004707818, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AceTrade GmbH, in Freienbach, CHE-110.490.333, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S.14, Publ. 5992718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Werner, von Zürich, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 77 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bucher, Roland, von Sargans, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Adolf, von Zürich, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Huber, Adolf (1963), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wyss, Markus Josef , von Bettwil, in Oberrüti, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00.