Reports for Stefan Huber
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2246857, Commercial Registry Office Berne, (36)
keyape GmbH, in Plateau de Diesse, CHE-110.596.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1968587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Stefan, von Rüti ZH, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Rüti ZH, in Diesse (Plateau de Diesse), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Diesse, Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Cizmar, Yvonne, von Zürich, in Diesse (Plateau de Diesse), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 6256250, Commercial Registry Office Berne, (36)
sail and trail GmbH, in Bremgarten bei Bern, CH-020.4.028.672-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 4, Publ. 4303536).
Statutenänderung:
27.06.2011.
Firma neu:
Baltic Traders Sarl.
Sitz neu:
Diesse.
Domizil neu:
Chemin de la Groisière 9, 2517 Diesse.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Produkten, hauptsächlich aus dem Baltikum, dazu die Durchführung von Tourismus-Angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stefan, von Rüti ZH, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Huber, Rudolf, von Rüti ZH, in Diesse, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Caniço (Madeira, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4303536, Commercial Registry Office Berne, (36)
sail and trail GmbH, bisher in Thalwil, CH-020.4.028.672-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2004, S. 18, Publ. 2195138).
Gründungsstatuten:
27.02.2004.
Statutenänderung:
20.12.2007.
Sitz neu:
Bremgarten bei Bern.
Domizil:
Freudenreichstrasse 31, 3047 Bremgarten bei Bern.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und den Vertrieb von Tourismusangeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften Im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.02.2004 die Segelyacht 'Melodie' Immatrikulation Nr. BE 24632, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 25'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Rudolf, von Rüti ZH, in Caniço (Madeira, PT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Huber, Stefan, von Rüti ZH, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, CHF 19'000.-- [bisher: in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Cizmar, Yvonne, von Zürich, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].