Reports for Jürg Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Huber
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005047539, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kitchener AG, in Bern, CHE-107.916.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697047).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jürg, von Grosswangen und Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Sarah Galadriel, von Boltigen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Huber, Sarah, von Bern, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6534626, Commercial Registry Office Berne, (36)
Café Aarbergerhof, Huber, Mischler & Co., in Bern, CH-035.2.009.706-9, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 3, Publ. 3817134).
Rechtsform neu:
Kollektivgesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird in eine Kollektivgesellschaft umgewandelt.
Firma neu:
Café Aarbergerhof, Bernoulli & Schaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Jürg, von Bern, in Bern, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Mischler, Heinz, von Wahlern, in Bern, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Huber-Marbach, Eva, von Bern, in Bern, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mischler, Peter, von Wahlern, in Rüfenacht BE (Worb), Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernoulli, Daniel, von Neuenburg, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Neuenburg, Kommanditär ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 7'600.00];
Schaad, Patrik, von Oberbipp, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Kommanditär ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 5'000.00].
Publication number: 5111376, Commercial Registry Office Berne, (36)
KSG J. + E. Huber + H. Mischler, in Bern, CH-035.2.009.611-9, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2007, S. 4, Publ. 4204552).
Statuten neu:
18.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 1'437'205.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'137'205.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 3'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
KSG AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(KSG SA) (KSG Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und der Export von sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Spiel- und Sportartikeln sowie Textilien, unter anderem unter der Marke KSG. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen;
namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen: per Post, Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragene Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Eva, von Grosswangen und Bern, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Huber, Jürg, von Grosswangen und Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Heinz, von Wahlern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Zbinden, Roger, von Guggisberg, in Lugnorre (Haut-Vully), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
T & R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.