Reports for Gilbert Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Gilbert Huber
Newest SOGC notifications: Gilbert Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005781156, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Victoria Peak Capital AG, in Rüschlikon, CHE-387.213.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Etan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schön, Etienne, von Zürich, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005184034, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Victoria Peak Capital AG, in Rüschlikon, CHE-387.213.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patsch-Blum, Nicole, von Thalwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Christian, von Thalwil, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Gregor, von Andeer, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Gilbert, von Kloten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Etan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005034648, Commercial Registry Office Zug, (170)
KonSalt GmbH, bisher in Hergiswil (NW), CHE-112.359.661, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951421).
Statutenänderung:
09.11.2020.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Unternehmensberatung aller Art;
Halten von Anteilen an Dirttgesellschaften für eigene Rechnung;
Handel mit Import und Export von Konsumgütern;
Beratung von Privatpersonen und Unternehmen in Sachen Innenarchitektur sowie Organisation und Durchführung von Anlässen und Präsentationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00].