Reports for Franz Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franz Huber
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005999237, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung AUREA BOREALIS, in Schwyz, CHE-110.282.094, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544734).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Oliver, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005544734, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung AUREA BOREALIS, in Schwyz, CHE-110.282.094, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend Peine, Rita, von Altstätten, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident SR, mit Einzelunterschrift];
Schnüriger, Monika, von Lauerz, in Steinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illgau].
Publication number: 6396650, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bauteam Akazia GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.011.095-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 24, Publ. 5132102).
Statutenänderung:
30.09.2011.
Domizil neu:
Eisenbahnstrasse 19, 8840 Einsiedeln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter durch Brief, Telefax oder Electronic Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Peter, von Schenkon, in Schindellegi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 53'000.00;
Huber, Franz, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 54'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hanspeter (1952), von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 53'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Immplus AG Schwyz (CH-130.3.015.762-2), in Schwyz, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 53'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 54'000.00;
Heller, Marco, von Schwyz und Muri AG, in Morschach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Heinz, von Beinwil (Freiamt), in Schwyz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rita, von Schwyz und Langnau im Emmental, in Schwyz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.