Reports for Chen Ying Huang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Chen Ying Huang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004648924, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538088).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004538088, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Altendorf, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524693).
Statutenänderung:
19.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LHA Anlageverwaltungsgesellschaft mbH (HR 68256), in Pullach (DE), Gesellschafterin, mit 149 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Swisslake AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Porr, Oliver Jörn Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2556661, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CEHA French Investment GmbH, in Freienbach, CHE-112.097.389, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 14, Publ. 5282048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hurden];
Huang, Chen Ying, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)];
CEHA Investment AG (CHE-102.265.544), in Freienbach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: CEHA Investment AG (CH-130.0.007.199-9), , in Pfäffikon SZ].