Reports for Niklaus Hostettler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Niklaus Hostettler
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Hostettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005854644, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Birtel AG, in Münchenstein, CHE-273.892.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rosen, Robert, von Steckborn, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakobsen, Thorsten, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Christoph, von Langnau im Emmental, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spillmann, Markus, von Hedingen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dittmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friesecke, Sven, von St. Gallen, in Matzendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barth, Andreas, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Niklaus, von Guggisberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Benedikt, von Matzendorf, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semerak-Nebes, Roksolana, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3800615, Commercial Registry Office Aargau, (400)
blueware GmbH, in Zofingen, CHE-114.060.032, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301594).
Firma neu:
blueware GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stenz, Roger, von Laufenburg, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Niklaus, von Guggisberg, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6301594, Commercial Registry Office Aargau, (400)
blueware GmbH, in Zofingen, CH-400.4.030.210-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 1, Publ. 4327500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demmler, Rainer, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schöni, Pascal, von Sumiswald, in Strengelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Niklaus, von Guggisberg, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stenz, Roger, von Laufenburg, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von Sulz AG und mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].