Reports for Péter Horváth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Péter Horváth
Holdings
Newest SOGC notifications: Péter Horváth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005539979, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Diamond Shine GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-137.529.399, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528026).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horváth, Judit, von Dübendorf, in Héviz (HU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dübendorf];
Horváth, Péter, von Dübendorf, in Arbon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gland].
Publication number: 4420943, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Organic Group Holding AG, in Sarnen, CHE-114.020.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142557).
Statutenänderung:
14.08.2018.
Firma neu:
Ibana AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ibana SA) (Ibana Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Adrian, von Grossaffoltern, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garajszky, Gábor, ungarischer Staatsangehöriger, in Pécs (HU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Horváth, Péter, von Dübendorf, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Révész, Józsefné, ungarische Staatsangehörige, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4142557, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Organic Group Holding AG, in Sarnen, CHE-114.020.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bak, József, ungarischer Staatsangehöriger, in Kápolnásnyék (HU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horváth, Péter, von Dübendorf, in Gland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zwahlen, Adrian, von Grossaffoltern, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.