Reports for Regula Margrit Horner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Regula Margrit Horner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005146471, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
ExcellenceWorks GmbH, in Basel, CHE-404.351.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horner, Felix Johann, von Zürich und Glarus, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Horner, Regula Margrit, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4386232, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assoziation Montessori (Schweiz), Sektion der deutschen und rätoromanischen Schweiz, in Zürich, CH-020.6.900.041-7, Verein (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2003, S. 16, Publ. 946952).
Statutenänderung:
02.04.2004, 16.05.2006.
Domizil neu:
Signaustrasse 9, 8008 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Harold Frank Erwin, von Bern, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanti, Peter, von Uster, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horner, Regula, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trepp, Nicole, von Nufenen, in Horgen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüepp, Jürg R., von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in , in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truttmann, Karin, von Bürglen UR, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hess, Karin, von Solothurn, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wittmann, Franz M., deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufener, Marianne, von Bern und Blumenstein, in Moosseedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 812446, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Assoziation Montessori (Schweiz), Sektion der deutschen und rätoromanischen Schweiz, in Zürich, Förderung des Erziehungsweges von Maria Montessori und Verbreitung ihrer Ideen, Verein (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2001, S. 9566).
Statutenänderung:
18.04.2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubschmid, Edgar, von Hedingen, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler Mäder, Susanna, von Mörschwil und Rüti ZH, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Ildegarda, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanti, Peter, von Uster, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hess, Karin, von Solothurn, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horner, Regula, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin];
Schüepp, Jürg R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urand, Christine, von Villmergen, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trepp, Nicole, von Nufenen, in Horgen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.