Reports for Theodor Horat
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Theodor Horat
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005595432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VPM Value Portfolio Management AG, in Zürich, CHE-325.029.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988833).
Firma neu:
VPM Value Portfolio Management AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Theodor, von Schwyz, in Obfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cassidy, Adrian Robert, britischer Staatsangehöriger, in Cambridgeshire (UK) (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Rainer, von Root, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3743647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Banco Itaú (Suisse) SA, in Zürich, CHE-115.963.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Theodor, von Schwyz, in Obfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shiraishi, Alexandre Yuji, brasilianischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rayroux, François, von Vufflens-le-Château, in Cologny, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Stefan, von Langenbruck, in Gipf-Oberfrick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1481695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hyposwiss Kulturstiftung, in Zürich, CHE-109.500.427, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2013, Publ. 7033332). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutz, Dr. Robert, von Zürich und Meilen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horat, Theodor, von Schwyz, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaltenstein, Theodor, von Flaach, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peyer, Siegfried, von Willisau Stadt, in Einsiedeln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Roland, von Andwil SG, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Adrian, von Ersigen, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Andreas, von Wil SG, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].