Reports for Christine Honegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Honegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1348791, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NCS Network Communication & Security GmbH, in Schwerzenbach, CHE-102.364.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6107052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1310321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP), in Meilen, CHE-103.680.638, Verein (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6849606).
Name neu:
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP) in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Beat, von Küsnacht ZH und Adliswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6849606, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP), in Meilen, CH-020.6.000.126-7, Verein (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 21, Publ. 2112832).
Domizil neu:
c/o Dieter Jenny, Herrenweg 198, 8706 Meilen. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Erich, von Trub, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Werner, von Wald ZH, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Rudolf, von Küsnacht ZH und Affoltern am Albis, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Rudolf, von Herrliberg, in Egg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg];
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egg, Cornelia, von Zürich, Eriz und Poschiavo, in Egg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.